Hanes ariannol AUTISM MATTERS
Rhif yr elusen: 1171140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.33k | £353.88k | £368.43k | £545.76k | £758.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £289.70k | £366.75k | £302.23k | £508.37k | £736.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £16.59k | £22.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | £71.00k | £53.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £80.14k | £1.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £465.62k | £752.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £26 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £508.37k | £736.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £11.93k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.