ymddiriedolwyr CHANGE PLEASE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1177958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMAL EZEL | Cadeirydd | 16 April 2018 |
|
|
||||
Nimesh Shah | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Glenn Earlam | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Justin Irwin | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Alison Egan | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Robert Gillion | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.