ymddiriedolwyr BIG FUTURES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE DOUGLAS | Cadeirydd | 21 December 2016 |
|
|||||
EMMA JAMES | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Christine Marmion-Lennon | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Dr Gillian Main | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
MARY HODGSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Dr SEAN SWEENEY | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
|
||||
SAMUEL ATWELL | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
|
||||
VICTOR KLAYS | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.