ymddiriedolwyr 17TH SALE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 509583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Slim | Cadeirydd | 08 November 2020 |
|
|
||||
Ffion Rees Hughes | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Ewelina Niziolek-Wilson | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Stacey Lee Plews | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Charles Atherall | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Dave Roberts | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Paul Harris | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
Joanne Gray | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
MARTIN ODENRODE | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||
CAROL ANN GILBERT | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.