Hanes ariannol SWINDON COMMUNITY LIBRARY TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1171371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (138 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.68k | £37.92k | £5.50k | £22.81k | £36.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.03k | £41.21k | £3.19k | £22.35k | £26.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.31k | £36.69k | £3.00k | N/A | £28.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.