Hanes ariannol CARE AND REPAIR WESTERN BAY
Rhif yr elusen: 1171877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32m | £2.53m | £2.61m | £3.14m | £2.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.44m | £2.41m | £2.82m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £762.05k | N/A | £665.23k | £2.11m | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £395.90k | £398.85k | £394.99k | £0 | £489.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £544 | £0 | £0 | £608.38k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.92m | £2.13m | £2.21m | £2.51m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39k | £1.46k | £308 | £0 | £3.91k | |
|
Incwm - Arall | £1.88k | £42 | £144 | £13.79k | £18.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.79k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.95m | £2.44m | £2.41m | £2.67m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.13k | £32.33k | £25.79k | £11.42k | £12.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £217.33k | £0 | £0 | £146.58k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.