ymddiriedolwyr THE ROYAL SUTTON COLDFIELD ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 509630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN VICKERS | Cadeirydd | 08 January 2009 |
|
|
||||
FIONA HELEN FRASER | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Laura Marcia Pitt | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
MS STEPH WALSH | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
KRISTAL ADAMSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
SUE ARNOLD | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
RICHARD MATTHEW JEFFRIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY WOODHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN REAKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEREMY WILLIAM BLUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KERRY OSBOURNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.