Hanes ariannol ROYAL DOCKS WELFARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1173410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/10/2019 | 07/10/2020 | 07/10/2021 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.58k | £8.88k | £8.67k | £17.95k | £38.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.16k | £3.94k | £1.12k | £3.38k | £12.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.