ymddiriedolwyr 230TH SHEFFIELD (GLEADLESS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 509655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Flint | Cadeirydd | 21 September 2020 |
|
|
||||
Helen Clayton | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Nicol Maria Bradshaw | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Samantha Parsons | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Paul Clabon | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
BARRY WARD | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
RUTH CLEMENTS | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Robert Godfrey | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
Marc Goodwin | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|||||
Andrew Bradshaw | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.