ymddiriedolwyr GIRLGUIDING WEST YORKSHIRE SOUTH
Rhif yr elusen: 509670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Coulson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Claire Louise Bagnall | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Margaret Pearson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Katie McGee | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Ruth Ollerton | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Helen Brown | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
GILLIAN LONGBOTTOM | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Deborah Barker | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sally Jane Collinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.