Hanes ariannol LLANFIHANGEL RECREATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1171945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/04/2019 | 19/04/2020 | 19/04/2021 | 19/04/2022 | 19/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £8.93k | £15.62k | £60.60k | £344.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.15k | £5.02k | £7.79k | £59.77k | £354.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £500 | £14.50k | £500 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.