Hanes ariannol FAMILY CONNECTION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1173442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/02/2020 | 15/02/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2023 | 15/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.25k | £15.34k | £15.83k | £16.84k | £22.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.43k | £13.98k | £8.96k | £14.72k | £15.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.