ymddiriedolwyr BRAMBER BAKEHOUSE
Rhif yr elusen: 1172837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Duncan | Cadeirydd | 19 July 2022 |
|
|
||||||
Chanel Naidoo | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
Caitlyn McCarthy | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Neha Patel Hampton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Nils De Freese | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||||
HOLLIN PRESTON BA HONS | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.