Hanes ariannol THE NOTTINGHAMSHIRE HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 509759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.66m | £3.82m | £4.53m | £4.03m | £3.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.47m | £3.70m | £3.62m | £3.77m | £3.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.66m | £600.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £865.75k | £1.16m | £2.31m | £1.64m | £761.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.37m | £1.17m | £704.09k | £973.86k | £1.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £1.47m | £1.51m | £1.40m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.88k | £18.58k | £13.49k | £14.31k | £31.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £661.65k | £734.73k | £216.19k | £417.88k | £345.93k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.63m | £2.63m | £2.68m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £1.07m | £977.12k | £1.09m | £1.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.18k | £7.94k | £9.91k | £13.08k | £16.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.88k | £4.45k | £5.54k | £8.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £7.94k | £9.91k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.