ymddiriedolwyr STRATFORD-UPON-AVON WIND BANDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1172117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER RICHARD EVANS | Cadeirydd | 10 November 2016 |
|
|
||||
JONATHAN CARBY EARLE | Ymddiriedolwr | 10 March 1989 |
|
|
||||
Geoffrey Munford | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Pauline Marshall | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Carolyn Evans | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Dr Timothy Charles Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Rachel Emma Gunn | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
PHILIPPA JANE BIDDLE | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
Andrew John MIDDUP | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.