ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH ENDCLIFFE CIO
Rhif yr elusen: 1173584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV EDWARD FRANCIS QUENTIN PENNINGTON | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
Linda Benn | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Mary de Jong | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
NATHAN ROSS FAIRHEAD | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Clare Michelle Ogborne | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Ruby Robinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Benjamin Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Walsh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Philip Amey | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Marianne Patricia Daniell | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
John Robert Goepel | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Dr James Meiring | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Rosanne Elizabeth Arnhilda Gregg | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
John Yianni | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Samuel Fischel Salter | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
REV ROB BRIDGEWATER | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
PHILIP ROY TURNER | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.