Hanes ariannol STOCKTON CHURCHES MISSION TO THE SINGLE HOMELESS LIMITED
Rhif yr elusen: 509812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.02k | £684.32k | £644.99k | £705.14k | £762.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.74k | £637.72k | £645.32k | £699.09k | £713.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £191.61k | N/A | N/A | £185.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.79k | £9.07k | £2.97k | £5.67k | £4.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £5.91k | £23 | £115 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £527.89k | £674.89k | £636.03k | £699.30k | £757.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £337 | £369 | £71 | £142 | £282 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £528.74k | £637.72k | £645.32k | £699.09k | £713.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.93k | £11.09k | £9.96k | £6.24k | £4.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.