ymddiriedolwyr THE LIONS CLUB OF TYNEDALE
Rhif yr elusen: 1173322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hill | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Graham Morgan | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Julia D Auvergne Oake | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Steven Forster | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Susan Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Hugh Martin Williamson | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
IAN DUNCAN CAVE | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
ALAN JAMES BROWN | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.