ymddiriedolwyr THE ALVINGTON SINGERS
Rhif yr elusen: 1172319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Oliphant Forrester | Cadeirydd | 20 June 2018 |
|
|
||||
Sheila Elizabeth George | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Alison Marion Glyn Baker | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Jeanette May Robbins | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Dr Alan James Mcilhenny | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|||||
Deborah Mary Board | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|||||
Margaret Helen Stephens | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Pennie Brown | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.