Hanes ariannol 4TH SHEPSHED SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 509924
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.34k | £8.76k | £13.71k | £13.71k | £7.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.22k | £8.83k | £8.75k | £8.75k | £5.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.