Hanes ariannol SELSEY COMMUNITY NURSERY
Rhif yr elusen: 1175586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £385.27k | £350.83k | £328.38k | £297.71k | £304.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £346.57k | £301.95k | £321.05k | £330.43k | £284.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £222.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £200.32k | £2.30k | £1.73k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.