ymddiriedolwyr TAVISTOCK HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1173744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GERALDINE PARLBY | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||
David Conn | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Sara Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Simon Crosbie | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Sandra Jones | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
SIMON MATTHEW HIRST | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|
||||
ANDREW MAIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
COUNCILLOR PHILIP RICHARD SANDERS | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.