ymddiriedolwyr LONDON EMERGENCIES TRUST
Rhif yr elusen: 1172307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD ERNEST OPPENHEIM | Cadeirydd | 23 December 2015 |
|
|||||||||
Rita Chadha | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||||||
Timothy Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||
Caroline Anne Forster | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||||
THELMA PAMELA STOBER | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||||||
ROBIN ALLEN | Ymddiriedolwr | 23 December 2015 |
|
|
||||||||
Carole Lesley Souter CBE | Ymddiriedolwr | 23 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.