ymddiriedolwyr FAT MACY'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Dawes | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Anne-Marie Twumasi | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Attoe | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||
Debbie Jackson | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Iona Popat | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
STEFFEN HOYEMSVOLL | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
EDWARD MBARAGA | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.