Hanes ariannol BLIND AMBITION
Rhif yr elusen: 1172483
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £3.77k | £26.84k | £41.24k | £12.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108 | £5.67k | £34.88k | £32.66k | £19.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.74k | £1.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.