Hanes ariannol CFD (CENTRE FOR DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE)
Rhif yr elusen: 1175054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.90k | £321.89k | £111.52k | £142.03k | £170.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.22k | £159.70k | £135.32k | £152.43k | £196.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £91.17k | £107.25k | £113.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £113.96k | £91.17k | N/A | £21.25k | £123.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.