Hanes ariannol POSITIVE PEOPLE CARE
Rhif yr elusen: 1174934
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.93k | £9.73k | £4.85k | £4.85k | £4.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.66k | £7.65k | £849 | £5.70k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £700 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.