ymddiriedolwyr SALTASH U3A
Rhif yr elusen: 1172928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Kent | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Kathleen Denise de Beaufort | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Barry John Olver | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Robert George Jenkins | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Sue Pym | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Cdr Peter Payne-Hanlon OBE | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Jason Lamb | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Marilyn Read | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Rosemary Olver | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
AMANDA SMITH | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
GILLIAN HIGGINS | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.