Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN COED DUON
Rhif yr elusen: 1174022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.85k | £19.16k | £32.37k | £63.27k | £62.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.91k | £15.57k | £22.33k | £39.83k | £69.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | £4.12k | £10.62k | £18.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.69k | £9.90k | £19.41k | £23.50k | £26.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.