Hanes ariannol ANDREWS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1174706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.83m | £26.46m | £22.98m | £24.44m | £21.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.16m | £27.51m | £23.77m | £26.85m | £25.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.00k | N/A | £2.03m | £49.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.83k | £385 | £24.98k | £399.54k | £71.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.42m | £26.18m | £20.22m | £23.60m | £21.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £40.40k | £55.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.65k | £229.76k | £591.97k | £279.75k | £521.67k | |
|
Incwm - Arall | £4.16m | £0 | £2.14m | £157.34k | £258.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £413.59k | £362.82k | £450.02k | £654.79k | £718.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £23.32m | £26.20m | £24.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.49k | £14.52k | £21.57k | £186.43k | £361.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £193.50k | £219.00k | £296.89k | £350.22k | £298.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £30.75m | £27.15m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.