ymddiriedolwyr ANDREWS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1174706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI DAVIS | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|
||||
Glen Fietta | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Kelly Hall | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Simon Chisholm | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Sailesh Mehta | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Nathan Francis Moore | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Alexandra McDonald | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
ALISON HELEN JOAN KELLY | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
HELEN BATTRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.