Hanes ariannol ROSETTA ART CENTRE CIO
Rhif yr elusen: 1177462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.90k | £303.75k | £335.21k | £363.73k | £414.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.60k | £206.65k | £155.05k | £301.43k | £364.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.20k | N/A | N/A | N/A | £7.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.77k | £112.89k | £291.99k | £95.83k | £85.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.