ymddiriedolwyr LEIGH ON SEA U3A
Rhif yr elusen: 1173276
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Davies | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Audrey Stirling | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Sally Hayes | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Daphne Pugh | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Vivienne Ormsby | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Sheena Walker | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
JO GLUCK | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Anthony Alan Weber | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.