Hanes ariannol NORTH OF ENGLAND CHILDREN'S CANCER RESEARCH FUND
Rhif yr elusen: 510339
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £510.55k | £645.75k | £583.44k | £782.64k | £421.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £636.92k | £602.01k | £575.35k | £825.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £314.88k | £323.46k | £199.75k | £238.63k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £170.63k | £299.61k | £361.99k | £521.31k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.04k | £22.68k | £21.69k | £22.70k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.02k | £0 | £0 | £163.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £439.14k | £423.98k | £336.41k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.93k | £197.78k | £178.03k | £238.94k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.17k | £8.37k | £0 | £14.13k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.01m | £430.78k | £0 | £322.28k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.80k | £8.20k | £0 | £8.64k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.