ymddiriedolwyr THE EXMOUTH PLAYERS
Rhif yr elusen: 1174875
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Pratt | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Michael Killoran | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Norah Baxter | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Margaret Whilden | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Martin Hurd | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Dr Gillian Bates | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
MICHAEL GOOM | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||
IAN WHILDEN | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.