Hanes ariannol ARDONAGH COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1175060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.65k | £265.73k | £736.78k | £173.16k | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.67k | £167.74k | £240.20k | £585.46k | £791.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £568.64k | N/A | £736.78k | N/A | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £591.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £8 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £358.21k | N/A | £237.10k | N/A | £668.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.50k | N/A | £477 | N/A | £122.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | N/A | £2.36k | N/A | £16.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £354.21k | N/A | £234.74k | N/A | £651.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.96k | N/A | £2.62k | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.