ymddiriedolwyr ARDONAGH COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1175060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN TINER | Cadeirydd | 02 November 2017 |
|
|||||
Kelly-Ann Knight | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Paul Lynam | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Derek Coles | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Rory Best | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ANTONIOS EROTOCRITOU | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER ROSS | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.