Hanes ariannol ACTIVE FUSION
Rhif yr elusen: 1175220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.79k | £338.66k | £601.57k | £741.25k | £675.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £569.89k | £324.09k | £562.42k | £701.78k | £755.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.31k | £13.28k | £1.35k | £123.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £135.13k | £28.69k | £371.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £553.79k | N/A | £453.13k | £706.83k | £293.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £13.32k | £5.73k | £10.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.89k | N/A | £552.73k | £701.78k | £755.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £9.69k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.