ymddiriedolwyr LICHFIELD FESTIVAL OF MUSIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 510392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kenneth Graham Howcroft | Cadeirydd | 16 May 2023 |
|
|||||
Martyn Proctor | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Heather Anne Duncanson | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Paul James Cornhill | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
TAMSYN JULIA ASHTON | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Clementine Rose Barton | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Dr DAVID CHARLES MICHAEL BARTON | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||
Robina Zoe Bettson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.