Hanes ariannol MANSFIELD AND DISTRICT STROKE CLUB
Rhif yr elusen: 510409
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92k | £2.02k | £519 | £622 | £6.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19k | £1.82k | £817 | £769 | £5.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.