Hanes ariannol PRESIDENT OF THE REGIMENTAL INSTITUTE 1ST BATTALION SCOTS GUARDS
Rhif yr elusen: 1175134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.92k | £201.92k | £108.26k | £114.53k | £110.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.46k | £192.46k | £67.25k | £75.52k | £99.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.