Hanes ariannol ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD
Rhif yr elusen: 1174798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.36k | £816.79k | £290.44k | £378.41k | £370.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £593.74k | £905.84k | £460.85k | £502.69k | £625.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £495.89k | £381.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £438 | £296.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.03k | £69.94k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £69.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £23.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £584.75k | £897.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.99k | £8.51k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.37k | £35.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £132.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £8.51k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.