ymddiriedolwyr KINGLEY VALE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1173992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mairi Rose Ames | Cadeirydd | 05 December 2020 |
|
|
||||
Deborah Wills | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Jane Clementson | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
PAULA PENFOLD | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
JULIA BRIDGER | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Anna Mallam | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
ANGELA JEANETTE CRANE | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
FIONA CHARIS ELIZABETH LUNCH | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.