ymddiriedolwyr CORNERSTONE UCKFIELD
Rhif yr elusen: 1174774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Mark Jervis | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Teresa Helen Lane | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Christine House | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
NORMAN DOUGLAS WOOD | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
CLARE WARREN | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
JOHN ROBERT LANE | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|||||
CAROLE LESLEY MARCHANT | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
JEREMY NIGEL HALLETT | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.