Hanes ariannol EDWARD CONNOR SOLICITORS
Rhif yr elusen: 1175305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.33k | £589.87k | £750.42k | £944.21k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.76k | £524.23k | £682.02k | £835.14k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £69.20k | £30.00k | £21.27k | £207 | £49 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £456.16k | £558.06k | £721.45k | £940.70k | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £311 | £1.48k | £987 | £148 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £13.65k | £330 | £6.71k | £3.15k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £495.25k | £522.87k | £681.65k | £834.27k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51k | £1.36k | £371 | £870 | £3.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £1.86k | £3.58k | £14.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.