ymddiriedolwyr CAUSEWAY EDUCATION LTD
Rhif yr elusen: 1175109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Gadsby | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Tirenioluwa Ajilore | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Penelope Peng | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Ladier | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Andreas Piepke | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Christine Kinnear | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
IAIN LITTLEJOHN | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Michael Englard | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
NATALIE WHITTY | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.