Hanes ariannol CREDITON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1178365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £438.01k | £44.42k | £32.49k | £50.65k | £44.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.75k | £40.72k | £43.33k | £46.30k | £41.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £13.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.