ymddiriedolwyr SAMARITANS OF BARNSLEY
Rhif yr elusen: 1173665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENDA WADE | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Tina Fishburn | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Vivienne Erwin | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Zubair Saeed | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Robert Symons | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Helen Pass | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
EMILY BROOKS | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
Stephanie Palmer | Ymddiriedolwr | 05 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.