Hanes ariannol BLAENAU GWENT AND CAERPHILLY CARE & REPAIR
Rhif yr elusen: 1175753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.10m | £884.27k | £1.12m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.05m | £804.42k | £1.03m | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.01m | £1.04m | £836.46k | £829.63k | £1.13m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.67k | £5.67k | £641 | £13.53k | £692 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.32k | £33.67k | £17.30k | £0 | £2.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.06m | £858.84k | £1.11m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £1.33k | £1.47k | £816 | £8.41k | |
|
Incwm - Arall | £15.05k | £0 | £6.02k | £2.00k | £443 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £856.82k | £848.17k | £652.51k | £1.03m | £794.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.99k | £5.56k | £9.87k | £0 | £10.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £188.81k | £199.64k | £151.91k | £0 | £229.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.