ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE GREATER MANCHESTER LIMITED
Rhif yr elusen: 1176699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Warrington | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Peter George Allen | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Michael Lance Walker | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
Susan Jane Lightup | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Beverly D'Alessio | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|||||
Alan Ferns | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Fiona Isobel McNair | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Norman Mackie | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||
JANE MARGARET MCGARRY | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.